23. september 2015Steen Bo Martinsen blir med i styretK/S NIEBüLLSteen Bo Martinsen erstatter Frank Jensen i styret for K/S NIEBüLL etter en periode på 2 år.Se mere
21. april 2015Overskudd på DKK 1,3 mio.K/S NIEBüLLK/S NIEBüLL offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Frank Jensen er medlem av styret.Se mere
23. juli 2014AdresseendringK/S NIEBüLLK/S NIEBüLL flytter til ny adresse i København V. Frank Jensen er medlem av styret.Se mere
8. mars 2014Overskudd på DKK 2,1 mio.K/S NIEBüLLK/S NIEBüLL offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Frank Jensen er medlem av styret.Se mere
4. mars 2014Jens Carl Koldbæk forlater styretK/S NIEBüLLJens Carl Koldbæk forlater styret for K/S NIEBüLL etter en periode på 3 måneder. Frank Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. desember 2013Nye navn i styretK/S NIEBüLL2 nye medlemmer blir med i styret for K/S NIEBüLL. Frank Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. desember 2013Michael Juhl blir med i ledelsenK/S NIEBüLLMichael Juhl erstatter Jens Carl Koldbæk i ledelsen for K/S NIEBüLL etter en periode på 8 måneder. Frank Jensen er medlem av styret.Se mere
9. mai 2013Overskudd på DKK 849.660 K/S NIEBüLLK/S NIEBüLL offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Frank Jensen er medlem av styret.Se mere
19. april 2013AdresseendringK/S NIEBüLLK/S NIEBüLL flytter til ny adresse i København V. Frank Jensen er medlem av styret.Se mere
15. april 2013Frank Jensen blir med i styretK/S NIEBüLLFrank Jensen blir med i styret for K/S NIEBüLL.Se mere
15. april 2013Jens Carl Koldbæk blir med i ledelsenK/S NIEBüLLJens Carl Koldbæk erstatter Henrik Lind i ledelsen for K/S NIEBüLL etter en periode på 2 år. Frank Jensen er medlem av styret.Se mere