28. maiFrank Landmark forlater ledelsenFL BYG ApSFrank Landmark forlater ledelsen for FL BYG ApS etter en periode på 16 år.Se mere
28. maiEndring i eierkretsenFL BYG ApSFrank Landmark er ikke lenger registrert som reell eier av FL BYG ApS.Se mere
4. marsOverskudd på DKK 159.589 Frank Landmark Holding ApSFrank Landmark Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere
4. marsOverskudd på DKK 28.203 FL BYG ApSFL BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere
15. februarOverskudd på DKK 425.142 Inter Bolig ApSInter Bolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2023Overskudd på DKK 106.504 FL BILER A/SFL BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frank Landmark er medlem av styret.Se mere
14. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Frank Landmark Holding ApS i Ferup tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden Frank Landmark Holding ApS i Ferup. Les artikkel
14. april 2023 · JydskeVestkystenProblemerne er blevet lidt mindre: Murervirksomhed i Ferup reducerer minussetVirksomheden ledes af direktør Frank Landmark. Les artikkel
14. april 2023Overskudd på DKK 550.374 Frank Landmark Holding ApSFrank Landmark Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2023Underskudd på DKK 32.616 FL BYG ApSFL BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.Inter Bolig ApSInter Bolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Brit Vestergaard blir med i ledelsenDanske Teglbjælker ApSBrit Vestergaard erstatter Frank Landmark i ledelsen for Danske Teglbjælker ApS etter en periode på 6 år.Se mere
4. november 2022 · Motor MagasinetNye direktører og bestyrelsesmedlemmer i den danske autobrancheFL Biler A/S Brian Harald Landmark og Frank Landmark er indtrådt i bestyrelsen hos FL Biler A/S i stedet for Hans Helge Landmark. Les artikkel
17. oktober 2022Overskudd på DKK 138.107 FL BILER A/SFL BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Frank Landmark er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2022Frank Landmark blir med i styretFL BILER A/SFrank Landmark blir med i styret for FL BILER A/S.Se mere
29. august 2022Frank Landmark forlater ledelsenFJ UDLEJNING ApSFrank Landmark forlater ledelsen for FJ UDLEJNING ApS etter en periode på 8 år.Se mere
29. august 2022Endring i eierkretsenFJ UDLEJNING ApSFrank Landmark er ikke lenger registrert som reell eier av FJ UDLEJNING ApS.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 297.204 Frank Landmark Holding ApSFrank Landmark Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2022Underskudd på DKK 47.841 FL BYG ApSFL BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2022Overskudd på DKK 890.372 Inter Bolig ApSInter Bolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Landmark er medlem af ledelsen.Se mere