26. juniUnderskudd på DKK 229.189 Håndværkerringen VVS ApSHåndværkerringen VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 105.560 Frank Sode Holding ApSFrank Sode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 157.973 Frank Sode Holding ApSFrank Sode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 315.833 Håndværkerringen VVS ApSHåndværkerringen VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023AdresseendringHåndværkerringen VVS ApSHåndværkerringen VVS ApS flytter fra Vedbæk til Søborg. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2023AdresseendringFrank Sode Holding ApSFrank Sode Holding ApS flytter fra Vedbæk til Søborg. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2022Overskudd på DKK 10.517 Håndværkerringen VVS ApSHåndværkerringen VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2022Overskudd på DKK 5.897 Frank Sode Holding ApSFrank Sode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2021Frank Michael Lau Sode blir med i ledelsenHåndværkerringen VVS ApSFrank Michael Lau Sode erstatter Jesper Christian Sode i ledelsen for Håndværkerringen VVS ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
22. juli 2021AdresseendringHåndværkerringen VVS ApSHåndværkerringen VVS ApS flytter fra Rødovre til Vedbæk. Frank Michael Lau Sode er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2021Frank Michael Lau Sode blir med i ledelsenFrank Sode Holding ApSFrank Michael Lau Sode erstatter Jesper Christian Sode i ledelsen for Frank Sode Holding ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. juni 2021Overskudd på DKK 5.705 Håndværkerringen VVS ApSHåndværkerringen VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frank Michael Lau Sode eier 50% av virksomheten.Se mere
25. juni 2021Overskudd på DKK 8.749 Frank Sode Holding ApSFrank Sode Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frank Michael Lau Sode eier 100% av virksomheten.Se mere
15. juni 2021AdresseendringFrank Sode Holding ApSFrank Sode Holding ApS flytter fra Gentofte til Vedbæk. Frank Michael Lau Sode eier 100% av virksomheten.Se mere
15. juni 2021Ny selskapsform AnpartsselskabFrank Sode Holding ApSFrank Sode Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Frank Sode Holding ApS. Frank Michael Lau Sode eier 100% av virksomheten.Se mere
26. august 2020Overskudd på DKK 21.219 Håndværkerringen VVS ApSHåndværkerringen VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frank Michael Lau Sode eier 50% av virksomheten.Se mere
26. august 2020Overskudd på DKK 18.805 Frank Sode Holding IVSFrank Sode Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frank Michael Lau Sode eier 100% av virksomheten.Se mere
15. august 2020Jesper Christian Sode blir med i ledelsenHåndværkerringen VVS ApSJesper Christian Sode blir med i ledelsen for Håndværkerringen VVS ApS. Frank Michael Lau Sode eier 50% av virksomheten.Se mere
13. juni 2019Overskudd på DKK 255.284 Håndværkerringen VVS ApSHåndværkerringen VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frank Michael Lau Sode eier 50% av virksomheten.Se mere
13. juni 2019Overskudd på DKK 131.081 Frank Sode Holding IVSFrank Sode Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frank Michael Lau Sode eier 100% av virksomheten.Se mere