1. november 1998Frank Møller forlater styretFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORERFrank Møller forlater styret for FRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORER etter en periode på 23 år.Se mere
1. november 1998Helle Bolvig Nielsen blir med i ledelsenFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORERHelle Bolvig Nielsen erstatter Frank Møller i ledelsen for FRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORER etter en periode på 23 år.Se mere
1. november 1998Helle Bolvig Nielsen blir med i ledelsenFRANK MØLLER HOLDING ApS, REGISTREREDE REVISORERHelle Bolvig Nielsen erstatter Frank Møller i ledelsen for FRANK MØLLER HOLDING ApS, REGISTREREDE REVISORER etter en periode på 11 måneder.Se mere
24. august 1998Regnskap for 1998 offentligjortFRANK MØLLER HOLDING ApS, REGISTREREDE REVISORERFRANK MØLLER HOLDING ApS, REGISTREREDE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 28. november 1997 til 4. april. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 1998Regnskap for 1998 offentligjortFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORERFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 5. april 1997 til 4. april. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 1998Nytt navn: FRANK MØLLER HOLDING ApS, REGISTREREDE REVISORERFRANK MØLLER HOLDING ApSFRANK MØLLER HOLDING ApS skifter navn til FRANK MØLLER HOLDING ApS, REGISTREREDE REVISORER. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 1997StiftelseFRANK MØLLER HOLDING ApSFRANK MØLLER HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
28. august 1997Regnskap for 1997 offentligjortFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORERFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 5. april 1996 til 4. april. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORERFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORER offentliggjør regnskap for perioden 5. april 1995 til 4. april. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 1996Hans Peter Larsen forlater styretFRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORERHans Peter Larsen forlater styret for FRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORER etter en periode på 21 år. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 1995Nytt navn: FRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORERREVISIONSFIRMAET FRANK MØLLER ApSREVISIONSFIRMAET FRANK MØLLER ApS skifter navn til FRANK MØLLER A/S REGISTREREDE REVISORER. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 1987Nytt navn: REVISIONSFIRMAET FRANK MØLLER ApSMARNA & FRANK MØLLER ApSMARNA & FRANK MØLLER ApS skifter navn til REVISIONSFIRMAET FRANK MØLLER ApS. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 1975StiftelseMARNA & FRANK MØLLER ApSMARNA & FRANK MØLLER ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Frank Møller er medlem af ledelsen.Se mere