21. mars 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 11Tresu A/S Jesper Ellebæk er indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Tresu A/S i stedet for Frank Paulsen (kilde: Les artikkel
18. mars 2016 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgange - del 2Tresu A/S Jesper Ellebæk er indtrådt som medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen hos Tresu A/S i stedet for Frank Paulsen (kilde: Les artikkel
4. mars 2016Jesper Ellebæk blir med i styretTRESU A/SJesper Ellebæk erstatter Frank Paulsen i styret for TRESU A/S etter en periode på 8 år.Se mere
7. desember 2015Overskudd på DKK 19 mio.TRESU A/STRESU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
30. april 2015Brian Dencker Brejnbjerg blir med i styretTRESU A/SBrian Dencker Brejnbjerg erstatter Claus Jørgensen i styret for TRESU A/S etter en periode på 16 år. Frank Paulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. desember 2014Overskudd på DKK 20 mio.TRESU A/STRESU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
19. mars 2014Erstatning i styretTRESU A/S4 endringer i styret for TRESU A/S. Frank Paulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. mars 2014Overskudd på DKK 4,1 mio.TRESU A/STRESU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2013Erik Gydesen slutter som adm. direktørTRESU A/SErik Gydesen slutter som adm. direktør i TRESU A/S. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2013Nye navn i styretTRESU A/S2 nye medlemmer blir med i styret for TRESU A/S. Frank Paulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2013Nye navn i ledelsenTRESU A/S2 nye personer i ledelsen for TRESU A/S. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
8. mars 2013Regnskap for 2012 offentligjortTRESU A/STRESU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
25. februar 2013Kurt Rasmus Andersen forlater styretTRESU A/SKurt Rasmus Andersen forlater styret for TRESU A/S etter en periode på 10 år. Frank Paulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. november 2012Gert Jørgensen forlater ledelsenTRESU A/SGert Jørgensen forlater ledelsen for TRESU A/S etter en periode på 5 år. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortTRESU A/STRESU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
5. september 2011René Barington blir ny styrelederTRESU A/SRené Barington erstatter Palle Nørgaard som styreleder hos TRESU A/S etter en periode på 12 måneder. Frank Paulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortTRESU A/STRESU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
9. september 2010Erstatning i styretTRESU A/S7 endringer i styret for TRESU A/S. Frank Paulsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. januar 2010Regnskap for 2009 offentligjortTRESU A/STRESU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2009Jakob Køser Bressendorf forlater ledelsenTRESU A/SJakob Køser Bressendorf forlater ledelsen for TRESU A/S etter en periode på 2 år. Frank Paulsen er medlem av styret.Se mere