1. oktoberHenrik Skovsby blir med i ledelsenKoncenton Torvehuset I A/SHenrik Skovsby erstatter Peter Krogsgaard Jørgensen i ledelsen for Koncenton Torvehuset I A/S etter en periode på 2 år. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
23. septemberOverskudd på DKK 277.264 Imbro - Højbjerg III A/SImbro - Højbjerg III A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
24. maiAdresseendringEjendomsselskabet Torvehuset I ApSEjendomsselskabet Torvehuset I ApS flytter til ny adresse i Viby J. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
8. aprilAdresseendringImbro Vækst - Aarhus City A/SImbro Vækst - Aarhus City A/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Frank Scholdann Lund eier 33% av virksomheten.Se mere
5. marsUnderskudd på DKK 4,0 mio.Koncenton Torvehuset I A/SKoncenton Torvehuset I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
5. marsUnderskudd på DKK 3,7 mio.Ejendomsselskabet Torvehuset I ApSEjendomsselskabet Torvehuset I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
29. januarAdresseendringImbro - Højbjerg III A/SImbro - Højbjerg III A/S flytter fra Aarhus C til Viby J. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
20. desember 2023Underskudd på DKK 3,6 mio.FSL TEKNIK ApSFSL TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frank Scholdann Lund er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2023Overskudd på DKK 204.581 Imbro Vækst - Aarhus City A/SImbro Vækst - Aarhus City A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frank Scholdann Lund eier 33% av virksomheten.Se mere
9. november 2023Roar Allan Eriksen blir med i styretImbro Vækst - Aarhus City A/SRoar Allan Eriksen blir med i styret for Imbro Vækst - Aarhus City A/S. Frank Scholdann Lund eier 33% av virksomheten.Se mere
17. oktober 2023Underskudd på DKK 1,6 mio.Imbro - Højbjerg III A/SImbro - Højbjerg III A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
11. august 2023Frank Scholdann Lund forlater styretEjendomsselskabet Aabyen AII ApSFrank Scholdann Lund forlater styret for Ejendomsselskabet Aabyen AII ApS etter en periode på 3 år.Se mere
11. august 2023StiftelseEjendomsselskabet Torvehuset I ApSEjendomsselskabet Torvehuset I ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
20. juli 2023Ole Rittermann forlater styretImbro Vækst - Aarhus City A/SOle Rittermann forlater styret for Imbro Vækst - Aarhus City A/S etter en periode på 3 år. Frank Scholdann Lund eier 33% av virksomheten.Se mere
15. mai 2023AdresseendringKoncenton Torvehuset I A/SKoncenton Torvehuset I A/S flytter til ny adresse i Aarhus C. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
27. april 2023Underskudd på DKK 6,3 mio.Koncenton Torvehuset I A/SKoncenton Torvehuset I A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 2,2 mio.Ejendomsselskabet Aabyen AII ApSEjendomsselskabet Aabyen AII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Scholdann Lund er medlem av styret.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 216.705 Imbro Vækst - Aarhus City A/SImbro Vækst - Aarhus City A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Frank Scholdann Lund eier 33% av virksomheten.Se mere
23. desember 2022Underskudd på DKK 679.897 FSL TEKNIK ApSFSL TEKNIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Frank Scholdann Lund er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Endring i eierkretsenFSL TEKNIK ApSFrank Scholdann Lund reduserer sitt reelle eierskap av FSL TEKNIK ApS.Se mere