30. september 2013Nelson Andrew Murphy blir med i ledelsenSYNIVERSE TECHNOLOGIES MESSAGING ApSNelson Andrew Murphy erstatter Frank Stöcker i ledelsen for SYNIVERSE TECHNOLOGIES MESSAGING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
27. august 2013AdresseendringSYNIVERSE TECHNOLOGIES MESSAGING ApSSYNIVERSE TECHNOLOGIES MESSAGING ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
22. august 2013Nytt navn: SYNIVERSE TECHNOLOGIES MESSAGING ApSMACH CONNECTIVITY ApSMACH CONNECTIVITY ApS skifter navn til SYNIVERSE TECHNOLOGIES MESSAGING ApS. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortMACH CONNECTIVITY ApSMACH CONNECTIVITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2013AdresseendringMACH CONNECTIVITY ApSMACH CONNECTIVITY ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortMACH CONNECTIVITY ApSMACH CONNECTIVITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortMACH CONNECTIVITY ApSMACH CONNECTIVITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2011Jens Morten Brøgger blir med i ledelsenMACH CONNECTIVITY ApSJens Morten Brøgger blir med i ledelsen for MACH CONNECTIVITY ApS. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2011Emile Guy Dubois forlater ledelsenMACH CONNECTIVITY ApSEmile Guy Dubois forlater ledelsen for MACH CONNECTIVITY ApS etter en periode på 1 år. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2011Guy Edward Sochovsky blir med i ledelsenMACH CONNECTIVITY ApSGuy Edward Sochovsky blir med i ledelsen for MACH CONNECTIVITY ApS. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2010Jean F.H.P. Mandeville forlater ledelsenMACH CONNECTIVITY ApSJean F.H.P. Mandeville forlater ledelsen for MACH CONNECTIVITY ApS etter en periode på 2 år. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortMACH CONNECTIVITY ApSMACH CONNECTIVITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2010Emile Guy Dubois blir med i ledelsenMACH CONNECTIVITY ApSEmile Guy Dubois erstatter Kai Oliver Brentle i ledelsen for MACH CONNECTIVITY ApS etter en periode på 3 år. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortMACH CONNECTIVITY ApSMACH CONNECTIVITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2009AdresseendringMACH CONNECTIVITY ApSMACH CONNECTIVITY ApS flytter fra Aalborg SØ til Birkerød. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2009Jean F.H.P. Mandeville blir med i ledelsenMACH CONNECTIVITY ApSJean F.H.P. Mandeville blir med i ledelsen for MACH CONNECTIVITY ApS. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2009Nytt navn: MACH CONNECTIVITY ApSEND2END CONNECTIVITY ApSEND2END CONNECTIVITY ApS skifter navn til MACH CONNECTIVITY ApS. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2009AdresseendringEND2END CONNECTIVITY ApSEND2END CONNECTIVITY ApS flytter fra Aalborg SV til Aalborg SØ. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2009Martin Lippert slutter som adm. direktørEND2END CONNECTIVITY ApSMartin Lippert slutter som adm. direktør i END2END CONNECTIVITY ApS. Frank Stöcker er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
30. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortEND2END CONNECTIVITY ApSEND2END CONNECTIVITY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Frank Stöcker er medlem af ledelsen.Se mere