16. juliUnderskudd på DKK 278.585 KIRKEHAVEGAARD ApSKIRKEHAVEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juliUnderskudd på DKK 314.880 STIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApSSTIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juliUnderskudd på DKK 760.357 Frank Sæbø Hansen Holding ApSFrank Sæbø Hansen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Underskudd på DKK 933.229 Frank Sæbø Hansen Holding ApSFrank Sæbø Hansen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2023Overskudd på DKK 13.476 KIRKEHAVEGAARD ApSKIRKEHAVEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 1,0 mio.STIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApSSTIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 1,7 mio.Frank Sæbø Hansen Holding ApSFrank Sæbø Hansen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 1,5 mio.STIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApSSTIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Underskudd på DKK 340.903 KIRKEHAVEGAARD ApSKIRKEHAVEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Ny bransje: Ikke-specialiseret engroshandelKIRKEHAVEGAARD ApSTidligere bransje: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 1,0 mio.Frank Sæbø Hansen Holding ApSFrank Sæbø Hansen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 537.028 KIRKEHAVEGAARD ApSKIRKEHAVEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 875.743 STIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApSSTIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 3,8 mio.STIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApSSTIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2020Underskudd på DKK 37.097 Frank Sæbø Hansen Holding ApSFrank Sæbø Hansen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 225.342 KIRKEHAVEGAARD ApSKIRKEHAVEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juli 2019Frank Sæbø Hansen forlater styretFrank Sæbø Hansen Holding ApSFrank Sæbø Hansen forlater styret for Frank Sæbø Hansen Holding ApS etter en periode på 17 år.Se mere
15. juli 2019Ny selskapsform AnpartsselskabFrank Sæbø Hansen Holding ApSFRANK SÆBØ HANSEN HOLDING A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Frank Sæbø Hansen Holding ApS. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2019Underskudd på DKK 814.617 STIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApSSTIGSNÆS BIOPILLE FABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2019Underskudd på DKK 2,8 mio.FRANK SÆBØ HANSEN HOLDING A/SFRANK SÆBØ HANSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frank Sæbø Hansen er medlem af ledelsen.Se mere