30. juni 2022Endring i eierkretsenKB Mors IVSFrank Søndergaard Furbo er ikke lenger registrert som reell eier av KB Mors IVS.Se mere
16. mars 2022Endring i eierkretsenFF Holding Mors IVSFrank Søndergaard Furbo er ikke lenger registrert som reell eier av FF Holding Mors IVS.Se mere
18. januar 2022Frank Søndergaard Furbo forlater ledelsenFF Holding Mors IVSFrank Søndergaard Furbo forlater ledelsen for FF Holding Mors IVS etter en periode på 2 år.Se mere
18. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFF Holding Mors IVSTidligere status: Normal. Frank Søndergaard Furbo eier 100% av virksomheten.Se mere
21. oktober 2021Frank Søndergaard Furbo forlater ledelsenKB Mors IVSFrank Søndergaard Furbo forlater ledelsen for KB Mors IVS etter en periode på 1 år.Se mere
21. oktober 2021Ny status UNDER KONKURSKB Mors IVSTidligere status: Normal. Frank Søndergaard Furbo eier 100% av virksomheten.Se mere
23. november 2020Endring i eierkretsenHAM-Bageriet ApSFrank Søndergaard Furbo er ikke lenger registrert som reell eier av HAM-Bageriet ApS.Se mere
3. november 2020AdresseendringKB Mors IVSKB Mors IVS flytter fra Nykøbing M til Herning. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2020Ny bransje: Fremstilling af friske bageriprodukterKB Mors IVSTidligere bransje: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2020Frank Søndergaard Furbo forlater ledelsenHAM-Bageriet ApSFrank Søndergaard Furbo forlater ledelsen for HAM-Bageriet ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
14. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHAM-Bageriet ApSTidligere status: Normal. Frank Søndergaard Furbo eier 100% av virksomheten.Se mere
29. september 2020AdresseendringKB Mors IVSKB Mors IVS flytter til ny adresse i Nykøbing M. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2020Nytt navn: KB Mors IVSFF Bageri IVSFF Bageri IVS skifter navn til KB Mors IVS. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2020Underskudd på DKK 4.642 FF Bageri IVSFF Bageri IVS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2019 til 30. juni. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2020Underskudd på DKK 2.670 FF Holding Mors IVSFF Holding Mors IVS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2019 til 30. juni. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 2020AdresseendringHAM-Bageriet ApSHAM-Bageriet ApS flytter fra Viborg til Nykøbing M. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere
5. august 2020Frank Søndergaard Furbo blir med i ledelsenHAM-Bageriet ApSFrank Søndergaard Furbo erstatter Christopher Pilgaard Bering i ledelsen for HAM-Bageriet ApS etter en periode på 1 uke.Se mere
5. august 2020Endring i eierkretsenHAM-Bageriet ApSFrank Søndergaard Furbo registrert som reell eier av HAM-Bageriet ApS.Se mere
18. mai 2020AdresseendringFF Holding Mors IVSFF Holding Mors IVS flytter fra København K til Nykøbing M. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2020AdresseendringFF Bageri IVSFF Bageri IVS flytter fra København K til Nykøbing M. Frank Søndergaard Furbo er medlem af ledelsen.Se mere