17. juni 2002Frank Torben Andersen forlater styretPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSFrank Torben Andersen forlater styret for PLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS etter en periode på 20 år.Se mere
17. juni 2002Frank Torben Andersen forlater ledelsenPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSFrank Torben Andersen forlater ledelsen for PLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS etter en periode på 20 år.Se mere
6. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSPLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 1992Frank Torben Andersen forlater styretA/S FORSORG OG HOSPITALFrank Torben Andersen forlater styret for A/S FORSORG OG HOSPITAL etter en periode på 6 år.Se mere
21. januar 1992Valdemar Clausen forlater styretA/S FORSORG OG HOSPITALValdemar Clausen forlater styret for A/S FORSORG OG HOSPITAL etter en periode på 6 år. Frank Torben Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mars 1988Nytt navn: PLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApSApS KBIL 9 NR. 222ApS KBIL 9 NR. 222 skifter navn til PLEJEHJEMMET LINDEHUSET ApS. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 1987Flere forlater styretA/S FORSORG OG HOSPITAL2 medlemmer forlater styret for A/S FORSORG OG HOSPITAL. Frank Torben Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juli 1987Frank Torben Andersen forlater styretApS KBIL 9 NR. 405Frank Torben Andersen forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 405 etter en periode på 2 år.Se mere
13. juni 1987Flere forlater styretApS KBIL 9 NR. 2222 medlemmer forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 222. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 1986StiftelseA/S FORSORG OG HOSPITALA/S FORSORG OG HOSPITAL stiftes i bransjen kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter. Frank Torben Andersen er medlem av styret.Se mere
15. mars 1985StiftelseApS KBIL 9 NR. 405ApS KBIL 9 NR. 405 stiftes i 1985. Frank Torben Andersen er medlem av styret.Se mere
12. desember 1982StiftelseApS KBIL 9 NR. 222ApS KBIL 9 NR. 222 stiftes i bransjen uoplyst. Frank Torben Andersen er medlem af ledelsen.Se mere