Frank Willis Eilersen har været i direktionen for OBTON SOLENERGI RUBIA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB siden 2015 og er desuden direktør i Willis Eilersen Invest ApS.
OBTON SOLENERGI RUBIA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frank Willis Eilersen er medlem af ledelsen.
OBTON SOLENERGI RUBIA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frank Willis Eilersen er medlem af ledelsen.
OBTON SOLENERGI RUBIA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frank Willis Eilersen er medlem af ledelsen.
Karsten Rovelt-Busch erstatter Keld Dyring Schultz i ledelsen for K/S OBTON SOLENERGI RUBIA etter en periode på 2 måneder. Frank Willis Eilersen er styreleder.
OBTON SOLENERGI RUBIA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frank Willis Eilersen er medlem af ledelsen.
OBTON SOLENERGI RUBIA KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frank Willis Eilersen er medlem af ledelsen.