23. aprilNytt navn: SØBY A/SSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEVSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEV skifter navn til SØBY A/S. Frants Erik Frantsen er medlem av styret.Se mere
26. desember 2023 · erhvervplus.dkFremgang: Minus hos Frants Frantsen Invest ApS er forvandlet til milliongevinstFrants Frantsen Invest ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 oktober 2022 til 30 september 2023. Les artikkel
26. desember 2023Overskudd på DKK 2,9 mio.FRANTS FRANTSEN INVEST ApSFRANTS FRANTSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023Overskudd på DKK 8,5 mio.SØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEVSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEV offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem av styret.Se mere
17. desember 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.Søby Holding ApSSøby Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2023 · skivefolkeblad.dkFem årtier på familievirksomhed: Frantsens store mærkedagJUBILÆUM I dag, torsdag den 30. november har Frants Frantsen 50-års jubilæum hos virksomheden SØBY. Les artikkel
17. mars 2023 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Stantræk, Kyocera Unimerco, Proinvent..Mette Marckmann Frantsen er udnævnt som bestyrelsesformand i stedet for Frants Erik Frantsen, der dog forbliver i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
1. mars 2023Frants Erik Frantsen blir med i styretSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEVFrants Erik Frantsen blir med i styret for SØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEV.Se mere
1. mars 2023Jan Lund blir med i ledelsenSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEVJan Lund erstatter Mette Marckmann Frantsen i ledelsen for SØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEV etter en periode på 9 måneder. Frants Erik Frantsen er medlem av styret.Se mere
1. mars 2023Morten Pilgaard Frantsen blir adm. direktørSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEVMorten Pilgaard Frantsen blir adm. direktør i SØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEV. Frants Erik Frantsen er medlem av styret.Se mere
15. november 2022Endring i eierkretsenSøby Holding ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Søby Holding ApS. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2022Overskudd på DKK 5,4 mio.Søby Holding ApSSøby Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2022Underskudd på DKK 427.193 FRANTS FRANTSEN INVEST ApSFRANTS FRANTSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022Frants Erik Frantsen forlater ledelsenSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEVFrants Erik Frantsen forlater ledelsen for SØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEV etter en periode på 40 år.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 7,9 mio.Søby Holding ApSSøby Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 13 mio.SØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEVSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEV offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 2,9 mio.FRANTS FRANTSEN INVEST ApSFRANTS FRANTSEN INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.FRANTS FRANTSEN INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2020Overskudd på DKK 10 mio.SØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEVSØBY MASKINAKTIESELSKAB. HØJSLEV offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2020Overskudd på DKK 5,0 mio.Søby Holding ApSSøby Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Frants Erik Frantsen er medlem af ledelsen.Se mere