EJENDOMSSELSKABET LEVYSGADE 14 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET LEVYSGADE 14 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.
Sinding Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Franz Harly Seiser Pedersen eier 100% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET LEVYSGADE 14 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET LEVYSGADE 14 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.
Sinding Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Franz Harly Seiser Pedersen eier 100% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET LEVYSGADE 14 I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Franz Harly Seiser Pedersen eier 50% av virksomheten.