30. mai 2015Stefan Heinz Grote blir ny styrelederCORONA PACKAGING ApSStefan Heinz Grote erstatter Franz Reiterer som styreleder hos CORONA PACKAGING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
12. juni 2014Regnskap for 2013 offentligjortCORONA PACKAGING ApSCORONA PACKAGING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
6. august 2013Regnskap for 2012 offentligjortCORONA PACKAGING ApSCORONA PACKAGING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
19. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortCORONA PACKAGING ApSCORONA PACKAGING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
10. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortCORONA PACKAGING ApSCORONA PACKAGING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
31. oktober 2010Ny selskapsform AnpartsselskabCORONA PACKAGING ApSCORONA PACKAGING A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til CORONA PACKAGING ApS. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
28. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortCORONA PACKAGING A/SCORONA PACKAGING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
1. juni 2009Gerhard Franta forlater styretCORONA PACKAGING A/SGerhard Franta forlater styret for CORONA PACKAGING A/S etter en periode på 2 måneder. Franz Reiterer er fortsatt styreleder.Se mere
1. juni 2009Gerhard Franta blir med i ledelsenCORONA PACKAGING A/SGerhard Franta blir med i ledelsen for CORONA PACKAGING A/S. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
31. mai 2009Bjarke Rolf Halkjær Arlø slutter som adm. direktørCORONA PACKAGING A/SBjarke Rolf Halkjær Arlø slutter som adm. direktør i CORONA PACKAGING A/S. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
30. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortCORONA PACKAGING A/SCORONA PACKAGING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Franz Reiterer er styreleder.Se mere
15. april 2009Karl Griessler blir med i styretCORONA PACKAGING A/SKarl Griessler blir med i styret for CORONA PACKAGING A/S. Franz Reiterer er fortsatt styreleder.Se mere
1. april 2009Gerhard Franta blir med i styretCORONA PACKAGING A/SGerhard Franta erstatter Svend Aage Mønsted i styret for CORONA PACKAGING A/S etter en periode på 10 måneder. Franz Reiterer er fortsatt styreleder.Se mere
17. juni 2008Franz Reiterer blir med i styretCORONA PACKAGING A/SFranz Reiterer blir med i styret for CORONA PACKAGING A/S.Se mere