13. maiOverskudd på DKK 240.841 The Social House St. Regnegade 12 ApSThe Social House St. Regnegade 12 ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. desember 2022 til 31. desember 2023. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
13. maiOverskudd på DKK 496.275 Transforma ApSTransforma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
8. maiEndring i eierkretsenTSH St. Regnegade ApSFranz Wilhelm Søes-Cybulski er ikke lenger registrert som reell eier av TSH St. Regnegade ApS.Se mere
18. desember 2023Endring i eierkretsenTSH Bredgade ApSFranz Wilhelm Søes-Cybulski er ikke lenger registrert som reell eier av TSH Bredgade ApS.Se mere
12. juni 2023Underskudd på DKK 230.864 Transforma ApSTransforma ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2023Nytt navn: The Social House St. Regnegade 12 ApSRex Fortuna ApSRex Fortuna ApS skifter navn til The Social House St. Regnegade 12 ApS. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2023Franz Wilhelm Søes-Cybulski forlater ledelsenTSH St. Regnegade ApSFranz Wilhelm Søes-Cybulski forlater ledelsen for TSH St. Regnegade ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
24. mai 2023Ny status UNDER KONKURSTSH St. Regnegade ApSTidligere status: Normal. Franz Wilhelm Søes-Cybulski eier 74% av virksomheten.Se mere
19. mai 2023AdresseendringTSH St. Regnegade ApSTSH St. Regnegade ApS flytter fra København K til Roskilde. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
22. mars 2023AdresseendringRex Fortuna ApSRex Fortuna ApS flytter fra København Ø til København K. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022StiftelseRex Fortuna ApSRex Fortuna ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2022Franz Wilhelm Søes-Cybulski forlater ledelsenTSH Group ApSFranz Wilhelm Søes-Cybulski forlater ledelsen for TSH Group ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
7. desember 2022Endring i eierkretsenTSH St. Regnegade ApSFranz Wilhelm Søes-Cybulski øker sitt reelle eierskap av TSH St. Regnegade ApS.Se mere
28. november 2022Endring i eierkretsenTSH Group ApSHeidi Manley Rosholm er ikke lenger registrert som reell eier av TSH Group ApS. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022Ny status UNDER KONKURSTSH Bredgade ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Franz Wilhelm Søes-Cybulski eier 39,2% av virksomheten.Se mere
25. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTSH Bredgade ApSTidligere status: Normal. Franz Wilhelm Søes-Cybulski eier 39,2% av virksomheten.Se mere
18. juli 2022AdresseendringTSH St. Regnegade ApSTSH St. Regnegade ApS flytter til ny adresse i København K. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2022AdresseendringTransforma ApSTransforma ApS flytter til ny adresse i København K. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Underskudd på DKK 103.870 TSH St. Regnegade ApSTSH St. Regnegade ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. juni 2021 til 31. desember 2021. Franz Wilhelm Søes-Cybulski er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Underskudd på DKK 278.305 TSH Bredgade ApSTSH Bredgade ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. oktober 2020 til 31. desember 2021. Franz Wilhelm Søes-Cybulski eier 39,2% av virksomheten.Se mere