31. desember 2004Frede Hoppe forlater styretA. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229Frede Hoppe forlater styret for A. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229 etter en periode på 1 uke.Se mere
31. desember 2004Frede Hoppe forlater ledelsenA. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229Frede Hoppe forlater ledelsen for A. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229 etter en periode på 1 uke.Se mere
22. desember 2004Frede Hoppe blir med i styretA. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229Frede Hoppe blir med i styret for A. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229.Se mere
22. desember 2004Frede Hoppe blir med i ledelsenA. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229Frede Hoppe blir med i ledelsen for A. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229.Se mere
22. desember 2004Ny status NORMALA. Fredslund Pedersen ApS Postboks 229Tidligere status: Under frivillig likvidation. Frede Hoppe er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2000Frede Hoppe forlater styretINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApSFrede Hoppe forlater styret for INGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS etter en periode på 40 år.Se mere
29. juni 2000Frede Hoppe forlater ledelsenINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApSFrede Hoppe forlater ledelsen for INGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS etter en periode på 40 år.Se mere
2. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApSINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Frede Hoppe er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApSINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Frede Hoppe er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApSINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Frede Hoppe er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApSINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Frede Hoppe er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApSINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Frede Hoppe er medlem af ledelsen.Se mere
10. august 1989Flere forlater styretINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS2 medlemmer forlater styret for INGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS. Frede Hoppe er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 1960StiftelseINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApSINGENIØRFIRMAET SCANIAMETER ApS stiftes i bransjen engroshandel med elektroniske komponenter. Frede Hoppe er medlem af ledelsen.Se mere