8. april 2009Frede Schmidt Nørgaard forlater ledelsenFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSFrede Schmidt Nørgaard forlater ledelsen for FREDE NØRGÅRD HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
10. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSFREDE NØRGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2007Lars Stingelund Pedersen blir med i ledelsenMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApSLars Stingelund Pedersen erstatter Frede Schmidt Nørgaard i ledelsen for MALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS etter en periode på 6 år.Se mere
26. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSFREDE NØRGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApSMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSFREDE NØRGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApSMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSFREDE NØRGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApSMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2005Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSFREDE NØRGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2004Regnskap for 2003 offentligjortMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApSMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApSMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSFREDE NØRGÅRD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. mai 2002 til 31. desember 2002. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApSMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2002StiftelseFREDE NØRGÅRD HOLDING ApSFREDE NØRGÅRD HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2001StiftelseMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApSMALERMESTER FREDE NØRGÅRD ApS stiftes i bransjen malerforretninger. Frede Schmidt Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere