8. juli 2019Frederik Bjerno Folkvardsen slutter som adm. direktørFBF INVEST IVSFrederik Bjerno Folkvardsen slutter som adm. direktør i FBF INVEST IVS.Se mere
8. juli 2019Endring i eierkretsenFBF INVEST IVSFrederik Bjerno Folkvardsen er ikke lenger registrert som reell eier av FBF INVEST IVS.Se mere
17. mars 2019Overskudd på DKK 0 FBF INVEST IVSFBF INVEST IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frederik Bjerno Folkvardsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mars 2019Frederik Bjerno Folkvardsen forlater styretNoteHlp ApSFrederik Bjerno Folkvardsen forlater styret for NoteHlp ApS etter en periode på 1 år.Se mere
15. april 2018Overskudd på DKK 0 FBF INVEST IVSFBF INVEST IVS offentliggjør regnskap for perioden 29. august 2017 til 31. desember 2017. Frederik Bjerno Folkvardsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. februar 2018StiftelseNoteHlp ApSNoteHlp ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Frederik Bjerno Folkvardsen er medlem av styret.Se mere
29. august 2017StiftelseFBF INVEST IVSFBF INVEST IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Frederik Bjerno Folkvardsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere