30. aprilNytt navn: Q Entertainment ApSQueer Company ApSQueer Company ApS skifter navn til Q Entertainment ApS. Frederik Diness Ove er medlem af ledelsen.Se mere
8. marsUnderskudd på DKK 485.900 Digital Media Invest ApSDigital Media Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Frederik Diness Ove er medlem av styret.Se mere
7. marsOverskudd på DKK 52.189 FDO HOLDING ApSFDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Frederik Diness Ove er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. januarOverskudd på DKK 58.810 Queer Company ApSQueer Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Frederik Diness Ove er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2023Lars Ulrik Thastum blir med i ledelsenDigital Media Invest ApSLars Ulrik Thastum blir med i ledelsen for Digital Media Invest ApS. Frederik Diness Ove er medlem av styret.Se mere
1. november 2023Karsten Vikke blir adm. direktørDigital Media Invest ApSKarsten Vikke blir adm. direktør i Digital Media Invest ApS. Frederik Diness Ove er medlem av styret.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 66.700 FDO HOLDING ApSFDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Frederik Diness Ove er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. mars 2023Overskudd på DKK 284.888 Digital Media Invest ApSDigital Media Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Frederik Diness Ove er medlem av styret.Se mere
20. februar 2023Overskudd på DKK 71.689 Queer Company ApSQueer Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2022 til 30. september 2022. Frederik Diness Ove er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2023Endring i eierkretsenDigital Media Invest ApSLars Ulrik Thastum øker sitt reelle eierskap av Digital Media Invest ApS. Frederik Diness Ove er medlem av styret.Se mere
25. februar 2022Underskudd på DKK 6.855 FDO HOLDING ApSFDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Frederik Diness Ove er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. februar 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.Digital Media Invest ApSDigital Media Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Frederik Diness Ove er medlem av styret.Se mere
9. februar 2022StiftelseQueer Company ApSQueer Company ApS stiftes i bransjen teater- og koncertvirksomhed. Frederik Diness Ove er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2021AdresseendringFDO HOLDING ApSFDO HOLDING ApS flytter fra København N til København V. Frederik Diness Ove er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. februar 2021Frederik Diness Ove slutter som adm. direktørTHE CREATORS REP ApSFrederik Diness Ove slutter som adm. direktør i THE CREATORS REP ApS.Se mere
28. februar 2021Frederik Diness Ove forlater styretTHE CREATORS REP ApSFrederik Diness Ove forlater styret for THE CREATORS REP ApS etter en periode på 3 år.Se mere
24. februar 2021Underskudd på DKK 33.999 FDO HOLDING ApSFDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Frederik Diness Ove er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 682.079 Digital Media Invest ApSDigital Media Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Frederik Diness Ove er medlem av styret.Se mere
11. mars 2020Underskudd på DKK 11.035 FDO HOLDING ApSFDO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Frederik Diness Ove er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. mars 2020Overskudd på DKK 15.683 THE CREATORS REP ApSTHE CREATORS REP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Frederik Diness Ove er adm. direktør i virksomheten.Se mere