Frederik Spang Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frederik Erbs Spang Thomsen er adm. direktør i virksomheten.
Frederik Spang Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frederik Erbs Spang Thomsen er adm. direktør i virksomheten.
Frederik Spang Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frederik Erbs Spang Thomsen er adm. direktør i virksomheten.
Frederik Spang Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 13. januar 2017 til 31. desember 2017. Frederik Erbs Spang Thomsen er adm. direktør i virksomheten.