26. augustUnderskudd på DKK 21.571 SLFI HOLDING ApSSLFI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juliErstatning i styretFiberline Building Profiles A/S4 endringer i styret for Fiberline Building Profiles A/S. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juliPeter Thorning blir adm. direktørFiberline Building Profiles A/SPeter Thorning blir adm. direktør i Fiberline Building Profiles A/S. Frederik Kjær Iversen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. juliUnderskudd på DKK 15 mio.Fiberline Building Profiles A/SFiberline Building Profiles A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
30. maiEndring i eierkretsenFiberline Building Profiles A/S2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Fiberline Building Profiles A/S. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiEndring i eierkretsenFiberline Building Profiles A/S3 personer endrer deres reelle eierskab av Fiberline Building Profiles A/S. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar · metal-supply.dkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Develco, Fiberline, East Metal Trade..Frederik Kjær Iversen er indtrådt i direktionen hos Fiberline Building Profiles A/S i stedet for Torben Dupont Rønlev. Les artikkel
23. februar · building-supply.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 8Frederik Kjær Iversen er indtrådt i direktionen hos Fiberline Building Profiles A/S i stedet for Torben Dupont Rønlev. Les artikkel
23. februar · mestertidende.dkNyt fra byggeriets direktioner og bestyrelserFrederik Kjær Iversen er indtrådt i direktionen hos Fiberline Building Profiles A/S i stedet for Torben Dupont Rønlev. Les artikkel
23. februarOverskudd på DKK 7,8 mio.SFP WIND DENMARK ApSSFP WIND DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Kjær Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. februarUnderskudd på DKK 96.243 Klokbjerg Alle ApSKlokbjerg Alle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
15. februarFrederik Kjær Iversen blir med i ledelsenFiberline Building Profiles A/SFrederik Kjær Iversen erstatter Torben Dupont Rønlev i ledelsen for Fiberline Building Profiles A/S etter en periode på 3 år.Se mere
23. oktober 2023 · Voresbyhorsens.dkNye virksomheder i Horsens i sidste månedVirksomheden ledes af Frederik Kjær Iversen.Les artikkel
8. september 2023StiftelseSFP Ejendomsselskab 2023 ApSSFP Ejendomsselskab 2023 ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2023Overskudd på DKK 2,6 mio.SLFI HOLDING ApSSLFI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2023Underskudd på DKK 33.348 Klokbjerg Alle ApSKlokbjerg Alle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2023Overskudd på DKK 9.058 SFP WIND DENMARK ApSSFP WIND DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Kjær Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 364.101 SLFI HOLDING ApSSLFI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Underskudd på DKK 87.944 Klokbjerg Alle ApSKlokbjerg Alle ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2021 til 31. desember 2021. Frederik Kjær Iversen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.SFP WIND DENMARK ApSSFP WIND DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frederik Kjær Iversen er adm. direktør i virksomheten.Se mere