26. juliAdresseendringAM DENMARK A/SAM DENMARK A/S flytter fra København V til København N. Frederik Moesgaard er medlem av styret.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 482.273 FMG 1 ApSFMG 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Moesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 430.603 AM DENMARK A/SAM DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Moesgaard er medlem av styret.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 336.262 TYFC ApSTYFC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Moesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 46.285 TYFC ApSTYFC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Moesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 69.196 FMG 1 ApSFMG 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Moesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.AM DENMARK A/SAM DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Moesgaard er medlem av styret.Se mere
6. juli 2022Underskudd på DKK 709.053 AM DENMARK A/SAM DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frederik Moesgaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 2022Underskudd på DKK 466.529 FMG 1 ApSFMG 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frederik Moesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 296.532 TYFC ApSTYFC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frederik Moesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. april 2022AdresseendringTYFC ApSTYFC ApS flytter fra København K til København V. Frederik Moesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. april 2022AdresseendringAM DENMARK A/SAM DENMARK A/S flytter fra København K til København V. Frederik Moesgaard er medlem av styret.Se mere
12. april 2022AdresseendringFMG 1 ApSFMG 1 ApS flytter fra København K til København V. Frederik Moesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2022Frederik Moesgaard slutter som adm. direktørTYFS IVSFrederik Moesgaard slutter som adm. direktør i TYFS IVS.Se mere
4. mars 2022Endring i eierkretsenTYFS IVSFrederik Moesgaard er ikke lenger registrert som reell eier av TYFS IVS.Se mere
13. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabTYFC ApSTYFC IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til TYFC ApS. Frederik Moesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. september 2021AdresseendringFMG 1 ApSFMG 1 ApS flytter fra Nærum til København K. Frederik Moesgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021AdresseendringTYFC IVSTYFC IVS flytter fra Nærum til København K. Frederik Moesgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. august 2021AdresseendringAM DENMARK A/SAM DENMARK A/S flytter fra Nærum til København K. Frederik Moesgaard er medlem av styret.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 4,1 mio.AM DENMARK A/SAM DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frederik Moesgaard er medlem av styret.Se mere