23. juniOverskudd på DKK 490.100 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 26.381 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 310.129 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
18. juni 2021Overskudd på DKK 65.526 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.FMSP HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
24. august 2020Overskudd på DKK 206.887 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
29. mai 2019Overskudd på DKK 16.930 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
29. mai 2018Overskudd på DKK 184.751 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mai 2017Underskudd på DKK 98.715 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mai 2016Overskudd på DKK 111.902 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
29. mai 2015Overskudd på DKK 163.434 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 193.671 FMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juni 2013Flere forlater styretFMSP HOLDING ApS2 medlemmer forlater styret for FMSP HOLDING ApS. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juni 2013Morten Christensen blir med i ledelsenFMSP HOLDING ApSMorten Christensen blir med i ledelsen for FMSP HOLDING ApS. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
17. juni 2013Ny selskapsform AnpartsselskabFMSP HOLDING ApSFMSP HOLDING A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til FMSP HOLDING ApS. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mai 2013Overskudd på DKK 35.488 FMSP HOLDING A/SFMSP HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
31. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortFMSP HOLDING A/SFMSP HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
18. januar 2012Lars Merrild Hareskov forlater styretFMSP HOLDING A/SLars Merrild Hareskov forlater styret for FMSP HOLDING A/S etter en periode på 4 år. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
7. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortFMSP HOLDING A/SFMSP HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
25. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortFMSP HOLDING A/SFMSP HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Frederik Molte Schultz Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere