Arctic Fish Greenland A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Rasmus Aron Gedion Markus Olsen er medlem af ledelsen.
Arctic Fish Greenland A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Rasmus Aron Gedion Markus Olsen er medlem af ledelsen.
Innaallagiaq I/S stiftes i bransjen detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Frederik Rasmus Aron Gedion Markus Olsen eier 33,3% av virksomheten.
Tønnes Otto Kaleraq Berthelsen forlater styret for Arctic Fish Greenland A/S etter en periode på 4 måneder. Frederik Rasmus Aron Gedion Markus Olsen er medlem af ledelsen.
Arctic Fish Greenland A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frederik Rasmus Aron Gedion Markus Olsen er medlem af ledelsen.
Arctic Fish Greenland A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frederik Rasmus Aron Gedion Markus Olsen er medlem af ledelsen.