3. juliUnderskudd på DKK 2.596 FspInvest ApSFspInvest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Søgaard Poulsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juniOverskudd på DKK 60.027 SystemRens ApSSystemRens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juniOverskudd på DKK 196.900 AROS INVEST ApSAROS INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Søgaard Poulsen eier 49,9% av virksomheten.Se mere
24. maiFrederik Søgaard Poulsen forlater ledelsenSelskabet af 24. februar 2024 ApSFrederik Søgaard Poulsen forlater ledelsen for Selskabet af 24. februar 2024 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
24. maiNy status UNDER KONKURSSelskabet af 24. februar 2024 ApSTidligere status: Normal. Frederik Søgaard Poulsen eier 50% av virksomheten.Se mere
16. april · erhvervslivaarhus.dkRøde tal forsvandt: Holdingselskab i Risskov vender underskud til millionplusVirksomhedens reelle ejere er Claus Jørgen Søgaard Poulsen,Casper Søgaard Poulsen,Jonna Søgaard Poulsen,Frederik Søgaard Poulsen. Les artikkel
16. aprilOverskudd på DKK 1,7 mio.Group 4SP ApSGroup 4SP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 30. september 2023. Frederik Søgaard Poulsen eier 33% av virksomheten.Se mere
16. aprilNytt navn: Selskabet af 24. februar 2024 ApSKramers Is ApSKramers Is ApS skifter navn til Selskabet af 24. februar 2024 ApS. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 62 mio.EJENDOMSSELSKABET STRANDVEJEN 10 ApSEJENDOMSSELSKABET STRANDVEJEN 10 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Frederik Søgaard Poulsen eier 33% av virksomheten.Se mere
8. aprilAdresseendringFB Food ApSFB Food ApS flytter til ny adresse i Risskov. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilAdresseendringSystemRens ApSSystemRens ApS flytter til ny adresse i Risskov. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. februar · vores-risskov.dkNye virksomheder i Risskov i sidste månedFB Food ApS tilhører branchen Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer og er ejet samt ledet af Buster Kramer Bojsen og Frederik Søgaard Poulsen. Les artikkel
9. februarAdresseendringKramers Is ApSKramers Is ApS flytter fra Risskov til Aarhus C. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar · fiskerforum.dkMenuDirektør Frederik Søgaard Poulsen og COO Torben Kristensen mener, at det er afgørende at turde tage ansvar og stå ved trufne beslutninger. Les artikkel
23. januar · vores-grenaa.dkNye virksomheder i Grenaa i sidste månedHE Marine A/S tilhører branchen Reparation og vedligeholdelse af skibe og både og er ejet af Claus Jørgen Søgaard Poulsen, Casper Søgaard Poulsen, Jonna Søgaard Poulsen og Frederik Søgaard Poulsen. Les artikkel
23. januarStiftelseFB Food ApSFB Food ApS stiftes i bransjen anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarAdresseendringHE Marine A/SHE Marine A/S flytter fra Risskov til Grenaa. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januarNytt navn: HE Marine A/SNewCo HE Marine A/SNewCo HE Marine A/S skifter navn til HE Marine A/S. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023StiftelseNewCo HE Marine A/SNewCo HE Marine A/S stiftes i bransjen reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Frederik Søgaard Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023 · Erhvervsliv AarhusFra plus til minus: Virksomhed i Aarhus C går fra plus til minusVirksomheden ledes af direktør Frederik Søgaard Poulsen. Les artikkel