20. januar 2020Frederik Villum Kjær Christensen forlater styretFELDING EXPORTS A/SFrederik Villum Kjær Christensen forlater styret for FELDING EXPORTS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. juli 2019Underskudd på DKK 18.313 FELDING EXPORTS A/SFELDING EXPORTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frederik Villum Kjær Christensen er medlem av styret.Se mere
11. februar 2019Endring i eierkretsenFELDING EXPORTS A/SHelle Villum Christensen registrert som reell eier av FELDING EXPORTS A/S. Frederik Villum Kjær Christensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 161.199 FELDING EXPORTS A/SFELDING EXPORTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Frederik Villum Kjær Christensen er medlem av styret.Se mere
26. juli 2017Overskudd på DKK 149.156 FELDING EXPORTS A/SFELDING EXPORTS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Frederik Villum Kjær Christensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2017Frederik Villum Kjær Christensen blir med i styretFELDING EXPORTS A/SFrederik Villum Kjær Christensen blir med i styret for FELDING EXPORTS A/S.Se mere
31. mai 2017Helle Villum Christensen blir adm. direktørFELDING EXPORTS A/SHelle Villum Christensen blir adm. direktør i FELDING EXPORTS A/S. Frederik Villum Kjær Christensen er medlem av styret.Se mere