FZH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er medlem af ledelsen.
Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er adm. direktør i virksomheten.
FPR FORSIKRINGSMÆGLERAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er medlem av styret.
Carl Johan Martin Flink erstatter Ester Mølbjerg Hofman-Bang i styret for FPR FORSIKRINGSMÆGLERAKTIESELSKAB etter en periode på 1 år. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er fortsatt styremedlem.
FZH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er medlem af ledelsen.
Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er adm. direktør i virksomheten.
FZH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er medlem af ledelsen.
Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er adm. direktør i virksomheten.
FZH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. desember 2019 til 31. desember 2020. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er medlem af ledelsen.
Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er adm. direktør i virksomheten.
Michael Kofoed Nielsen forlater ledelsen for Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S etter en periode på 1 år. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.
Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er adm. direktør i virksomheten.
Michael Kofoed Nielsen blir med i ledelsen for Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.
Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Frederik Zophonias Hovedskov Christiansen er adm. direktør i virksomheten.