22. august 2013Fredrik Björn Lindberg forlater styretSELSKABET AF 25. JUNI 1984 A/SFredrik Björn Lindberg forlater styret for SELSKABET AF 25. JUNI 1984 A/S etter en periode på 5 år.Se mere
23. desember 2009Ny status UNDER KONKURSSELSKABET AF 25. JUNI 1984 A/STidligere status: Normal. Fredrik Björn Lindberg er medlem av styret.Se mere
27. november 2009David Magnus Blixt slutter som adm. direktørSELSKABET AF 25. JUNI 1984 A/SDavid Magnus Blixt slutter som adm. direktør i SELSKABET AF 25. JUNI 1984 A/S. Fredrik Björn Lindberg er medlem av styret.Se mere
17. november 2009Nytt navn: SELSKABET AF 25. JUNI 1984 A/SASAH MEDICO A/SASAH MEDICO A/S skifter navn til SELSKABET AF 25. JUNI 1984 A/S. Fredrik Björn Lindberg er medlem av styret.Se mere
19. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortASAH MEDICO A/SASAH MEDICO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Fredrik Björn Lindberg er medlem av styret.Se mere
13. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortASAH MEDICO A/SASAH MEDICO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Fredrik Björn Lindberg er medlem av styret.Se mere
28. februar 2008Fredrik Björn Lindberg blir med i styretASAH MEDICO A/SFredrik Björn Lindberg blir med i styret for ASAH MEDICO A/S.Se mere