29. desember 2017Fredrik Møldrup Celius forlater styretSelskabet af 22.12.17 A/SFredrik Møldrup Celius forlater styret for Selskabet af 22.12.17 A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. desember 2017Nytt navn: Selskabet af 22.12.17 A/SSTJERNE STILLADSER A/SSTJERNE STILLADSER A/S skifter navn til Selskabet af 22.12.17 A/S. Fredrik Møldrup Celius er medlem av styret.Se mere
21. juni 2017Underskudd på DKK 2,8 mio.STJERNE STILLADSER A/SSTJERNE STILLADSER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Fredrik Møldrup Celius er medlem av styret.Se mere
27. juni 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 25Stjerne Stilladser A/S Fredrik Møldrup Celius er indtrådt i bestyrelsen hos Stjerne Stilladser A/S (kilde: Les artikkel
24. juni 2016 · Building SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerStjerne Stilladser A/S Fredrik Møldrup Celius er indtrådt i bestyrelsen hos Stjerne Stilladser A/S (kilde: Les artikkel
6. juni 2016Underskudd på DKK 1,0 mio.STJERNE STILLADSER A/SSTJERNE STILLADSER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Fredrik Møldrup Celius er medlem av styret.Se mere
3. juni 2016Fredrik Møldrup Celius blir med i styretSTJERNE STILLADSER A/SFredrik Møldrup Celius blir med i styret for STJERNE STILLADSER A/S.Se mere