2. oktober 2017Fredrik Skjøren forlater styretFIRST HOTELS DANMARK ApSFredrik Skjøren forlater styret for FIRST HOTELS DANMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. mai 2017Overskudd på DKK 917.428 FIRST HOTELS DANMARK ApSFIRST HOTELS DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Fredrik Skjøren er medlem av styret.Se mere
1. september 2016Gunnar Stephen Meinich-Bache blir med i styretFIRST HOTELS DANMARK ApSGunnar Stephen Meinich-Bache blir med i styret for FIRST HOTELS DANMARK ApS. Fredrik Skjøren er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2016Gunnar Stephen Meinich-Bache blir adm. direktørFIRST HOTELS DANMARK ApSGunnar Stephen Meinich-Bache blir adm. direktør i FIRST HOTELS DANMARK ApS. Fredrik Skjøren er medlem av styret.Se mere
31. august 2016Roar Ingdal forlater styretFIRST HOTELS DANMARK ApSRoar Ingdal forlater styret for FIRST HOTELS DANMARK ApS etter en periode på 2 år. Fredrik Skjøren er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2016Roar Ingdal forlater ledelsenFIRST HOTELS DANMARK ApSRoar Ingdal forlater ledelsen for FIRST HOTELS DANMARK ApS etter en periode på 2 år. Fredrik Skjøren er medlem av styret.Se mere
10. juni 2016Overskudd på DKK 430.460 FIRST HOTELS DANMARK ApSFIRST HOTELS DANMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Fredrik Skjøren er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2015Fredrik Skjøren blir med i styretFIRST HOTELS DANMARK ApSFredrik Skjøren erstatter Lennart Johansson i styret for FIRST HOTELS DANMARK ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere