5. mars 1993Frieda Sophie Løhndorf forlater styretApS AF 7.12.1992Frieda Sophie Løhndorf forlater styret for ApS AF 7.12.1992 etter en periode på 20 år.Se mere
18. desember 1992Nytt navn: ApS AF 7.12.1992LØHNDORFS HOLDING A/SLØHNDORFS HOLDING A/S skifter navn til ApS AF 7.12.1992. Frieda Sophie Løhndorf er medlem av styret.Se mere
17. desember 1992Flere forlater styretLØHNDORFS HOLDING A/S2 medlemmer forlater styret for LØHNDORFS HOLDING A/S. Frieda Sophie Løhndorf er fortsatt styremedlem.Se mere
29. september 1972StiftelseLØHNDORFS HOLDING A/SLØHNDORFS HOLDING A/S stiftes i bransjen finansiel leasing. Frieda Sophie Løhndorf er medlem av styret.Se mere