12. september 2018Friedrich Wachernig forlater ledelsenH.W.I. I ApSFriedrich Wachernig forlater ledelsen for H.W.I. I ApS etter en periode på 11 år.Se mere
25. mai 2018Underskudd på EUR 17.000 H.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2017Overskudd på EUR 1,7 mio.H.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
13. mai 2016Overskudd på EUR 54.000 H.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2015Overskudd på EUR 22.000 H.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2014Overskudd på EUR 1,9 mio.H.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2013Overskudd på EUR 3,2 mio.H.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2013Holger Schmidtmayr forlater ledelsenH.W.I. I ApSHolger Schmidtmayr forlater ledelsen for H.W.I. I ApS etter en periode på 6 år. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortH.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2011Ny bransje: Administration af fast ejendom på kontraktbasisH.W.I. I ApSTidligere bransje: Uoplyst. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortH.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortH.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortH.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortH.W.I. I ApSH.W.I. I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2008Doris Neumüller forlater ledelsenH.W.I. I ApSDoris Neumüller forlater ledelsen for H.W.I. I ApS etter en periode på 12 måneder. Friedrich Wachernig er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2008Friedrich Wachernig blir med i ledelsenH.W.I. I ApSFriedrich Wachernig blir med i ledelsen for H.W.I. I ApS.Se mere