19. septemberAdresseendringFrits Andersen Holding2 ApSFrits Andersen Holding2 ApS flytter fra Rødvig Stevns til Køge. Frits Frandsen Andersen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. septemberSvend Aage Dreist Hansen forlater ledelsenFrits Andersen Holding2 ApSSvend Aage Dreist Hansen forlater ledelsen for Frits Andersen Holding2 ApS etter en periode på 1 måned. Frits Frandsen Andersen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. septemberNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFrits Andersen Holding2 ApSTidligere status: Normal. Frits Frandsen Andersen eier 100% av virksomheten.Se mere
6. augustSvend Aage Dreist Hansen blir med i ledelsenFrits Andersen Holding2 ApSSvend Aage Dreist Hansen erstatter Frits Frandsen Andersen i ledelsen for Frits Andersen Holding2 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
25. juliFrits Frandsen Andersen forlater styretDK-MILJØ A/SFrits Frandsen Andersen forlater styret for DK-MILJØ A/S etter en periode på 11 år.Se mere
25. juliFrits Frandsen Andersen forlater styretFRITS ANDERSEN HOLDING A/SFrits Frandsen Andersen forlater styret for FRITS ANDERSEN HOLDING A/S etter en periode på 34 år.Se mere
25. juliFrits Frandsen Andersen forlater styretMARIELYST VOGNMANDSFORRETNING A/SFrits Frandsen Andersen forlater styret for MARIELYST VOGNMANDSFORRETNING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 4,3 mio.DK-MILJØ A/SDK-MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er styreleder.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 937.775 MARIELYST VOGNMANDSFORRETNING A/SMARIELYST VOGNMANDSFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er styreleder.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 150.808 FRITS ANDERSEN HOLDING A/SFRITS ANDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2023Underskudd på DKK 14.182 Frits Andersen Holding2 ApSFrits Andersen Holding2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.MARIELYST VOGNMANDSFORRETNING A/SMARIELYST VOGNMANDSFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er styreleder.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 4,6 mio.DK-MILJØ A/SDK-MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er styreleder.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 107.560 FRITS ANDERSEN HOLDING A/SFRITS ANDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er medlem av styret.Se mere
20. desember 2022Underskudd på DKK 43.480 Frits Andersen Holding2 ApSFrits Andersen Holding2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 6,5 mio.DK-MILJØ A/SDK-MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er styreleder.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 863.693 MARIELYST VOGNMANDSFORRETNING A/SMARIELYST VOGNMANDSFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er styreleder.Se mere
23. november 2021Overskudd på DKK 282.871 FRITS ANDERSEN HOLDING A/SFRITS ANDERSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er medlem av styret.Se mere
4. november 2021Underskudd på DKK 27.227 Frits Andersen Holding2 ApSFrits Andersen Holding2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2020Overskudd på DKK 2,6 mio.DK-MILJØ A/SDK-MILJØ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Frits Frandsen Andersen er styreleder.Se mere