12. november 1997Erik Kim Westergaard Kristensen blir med i styretBRYGGERIGRUPPEN A/SErik Kim Westergaard Kristensen erstatter Frits Præstegaard i styret for BRYGGERIGRUPPEN A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. juni 1997Leif Hess Rasmussen blir med i ledelsenBRYGGERIGRUPPEN A/SLeif Hess Rasmussen blir med i ledelsen for BRYGGERIGRUPPEN A/S. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere
17. mai 1996Erik Sodemann forlater ledelsenBRYGGERIGRUPPEN A/SErik Sodemann forlater ledelsen for BRYGGERIGRUPPEN A/S etter en periode på 8 år. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere
22. august 1995Holger Bagger-Sørensen blir med i styretBRYGGERIGRUPPEN A/SHolger Bagger-Sørensen erstatter Ejler Munch Andersen i styret for BRYGGERIGRUPPEN A/S etter en periode på 7 år. Frits Præstegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
6. desember 1993Allan Lund Nielsen forlater styretBRYGGERIGRUPPEN A/SAllan Lund Nielsen forlater styret for BRYGGERIGRUPPEN A/S etter en periode på 5 år. Frits Præstegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
20. august 1992Nytt navn: BRYGGERIGRUPPEN A/SBRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/SBRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S skifter navn til BRYGGERIGRUPPEN A/S. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere
13. mai 1992Søren Larsen forlater ledelsenBRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/SSøren Larsen forlater ledelsen for BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S etter en periode på 4 år. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere
14. juni 1990Eyvind Johan Lundbye forlater ledelsenBRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/SEyvind Johan Lundbye forlater ledelsen for BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S etter en periode på 2 år. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere
13. januar 1990Nytt navn: BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/SFAXE BRYGGERI AF 1. JANUAR 1989 A/SFAXE BRYGGERI AF 1. JANUAR 1989 A/S skifter navn til BRYGGERIERNE FAXE JYSKE A/S. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere
12. januar 1990Ole Brøns forlater styretFAXE BRYGGERI AF 1. JANUAR 1989 A/SOle Brøns forlater styret for FAXE BRYGGERI AF 1. JANUAR 1989 A/S etter en periode på 1 år. Frits Præstegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 1989Nytt navn: FAXE BRYGGERI AF 1. JANUAR 1989 A/SKNF 1 A/SKNF 1 A/S skifter navn til FAXE BRYGGERI AF 1. JANUAR 1989 A/S. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere
1. juni 1989Flere forlater styretKNF 1 A/S3 medlemmer forlater styret for KNF 1 A/S. Frits Præstegaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 1989Peter Friis forlater ledelsenKNF 1 A/SPeter Friis forlater ledelsen for KNF 1 A/S etter en periode på 7 måneder. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere
1. november 1988StiftelseKNF 1 A/SKNF 1 A/S stiftes i 1988. Frits Præstegaard er medlem av styret.Se mere