20. september 2011Fritz Spielauer forlater styretALUVENTA A/SFritz Spielauer forlater styret for ALUVENTA A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. juni 2011Claus Christensen blir adm. direktørALUVENTA A/SClaus Christensen blir adm. direktør i ALUVENTA A/S. Fritz Spielauer er styreleder.Se mere
13. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortALUVENTA A/SALUVENTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2009 til 30. november 2010. Fritz Spielauer er styreleder.Se mere
19. april 2011Holger König blir med i styretALUVENTA A/SHolger König erstatter Anders Christian Rasmussen i styret for ALUVENTA A/S etter en periode på 2 år. Fritz Spielauer er fortsatt styreleder.Se mere
3. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortALUVENTA A/SALUVENTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 30. november 2009. Fritz Spielauer er styreleder.Se mere
1. mai 2010Niels Duedahl forlater ledelsenALUVENTA A/SNiels Duedahl forlater ledelsen for ALUVENTA A/S etter en periode på 1 år. Fritz Spielauer er styreleder.Se mere
6. oktober 2009Anders Christian Rasmussen blir med i styretALUVENTA A/SAnders Christian Rasmussen erstatter Markus Pistrol i styret for ALUVENTA A/S etter en periode på 8 måneder. Fritz Spielauer er fortsatt styreleder.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortALUVENTA A/SALUVENTA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Fritz Spielauer er styreleder.Se mere
6. februar 2009Fritz Spielauer blir med i styretALUVENTA A/SFritz Spielauer blir med i styret for ALUVENTA A/S.Se mere
6. februar 2009Niels Duedahl blir med i ledelsenALUVENTA A/SNiels Duedahl blir med i ledelsen for ALUVENTA A/S. Fritz Spielauer er styreleder.Se mere