1. septemberNy bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseMENICO ApSTidligere bransje: Engroshandel med beklædning. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliOverskudd på DKK 657.577 MENICO ApSMENICO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliOverskudd på DKK 1.156 JOSMAFRED ApSJOSMAFRED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliUnderskudd på DKK 3.719 Majofred ApSMajofred ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilAdresseendringMENICO ApSMENICO ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilAdresseendringJOSMAFRED ApSJOSMAFRED ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
15. aprilAdresseendringMajofred ApSMajofred ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
29. februarOverskudd på DKK 996.794 Kristensen Du Nord ApSKristensen Du Nord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august 2023. Fritz van Hauen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. august 2023Fritz van Hauen forlater styretSOCIAL FOOD HOLDING ApSFritz van Hauen forlater styret for SOCIAL FOOD HOLDING ApS etter en periode på 4 dager.Se mere
11. august 2023Fritz van Hauen blir med i styretSOCIAL FOOD HOLDING ApSFritz van Hauen blir med i styret for SOCIAL FOOD HOLDING ApS.Se mere
10. juli 2023Overskudd på DKK 1.121 JOSMAFRED ApSJOSMAFRED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 566.767 Majofred ApSMajofred ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 1,4 mio.MENICO ApSMENICO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2023Overskudd på DKK 895.689 Kristensen Du Nord ApSKristensen Du Nord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Fritz van Hauen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2022Endring i eierkretsenMajofred ApSFritz van Hauen øker sitt reelle eierskap av Majofred ApS.Se mere
16. juli 2022Overskudd på DKK 33.648 Majofred ApSMajofred ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2022Overskudd på DKK 1.083 JOSMAFRED ApSJOSMAFRED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2022Overskudd på DKK 259.423 MENICO ApSMENICO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 365.065 Kristensen Du Nord ApSKristensen Du Nord ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021. Fritz van Hauen eier 50% av virksomheten.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 226.090 MENICO ApSMENICO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Fritz van Hauen er medlem af ledelsen.Se mere