EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Frode Viggo Nygaard er medlem av styret.
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Frode Viggo Nygaard er medlem av styret.
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Frode Viggo Nygaard er medlem av styret.
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Frode Viggo Nygaard er medlem av styret.
Marianne Lilliehook forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' etter en periode på 51 år. Frode Viggo Nygaard er fortsatt styremedlem.