Fritav Arnmann Staehrgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Fríði Árnmar Mellemgaard er medlem af ledelsen.
Fritav Arnmann Staehrgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Fríði Árnmar Mellemgaard er medlem af ledelsen.
Fritav Arnmann Staehrgaard Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 7. februar 2021 til 31. desember 2021. Fríði Árnmar Mellemgaard er medlem af ledelsen.
Sincere Aquaculture ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Fríði Árnmar Mellemgaard er adm. direktør i virksomheten.
Fritav Arnmann Staehrgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. februar 2021 til 31. desember 2021. Fríði Árnmar Mellemgaard er medlem af ledelsen.