22. mai 2019Martin Boalth Petersen blir med i ledelsenInua ApSMartin Boalth Petersen erstatter Gabriella Boalth Csanádi i ledelsen for Inua ApS etter en periode på 4 år.Se mere
28. mai 2018Underskudd på DKK 16.394 Inua ApSInua ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Gabriella Boalth Csanádi er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2017AdresseendringInua ApSInua ApS flytter fra Egå til Tilst. Gabriella Boalth Csanádi er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2017Underskudd på DKK 11.610 Inua ApSInua ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. november 2015 til 31. desember 2016. Gabriella Boalth Csanádi er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2016Endring i eierkretsenInua ApSMartin Boalth Petersen registrert som reell eier av Inua ApS. Gabriella Boalth Csanádi er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2015StiftelseInua ApSInua ApS stiftes i bransjen engroshandel med andre husholdningsartikler. Gabriella Boalth Csanádi er medlem af ledelsen.Se mere