18. januarOverskudd på DKK 48.003 Freiga Holding ApSFreiga Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
18. januarOverskudd på DKK 9.483 Freiga Byg 2021 ApSFreiga Byg 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
12. januarUnderskudd på DKK 21.805 Freiga Ejendomme ApSFreiga Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Overskudd på DKK 698.026 Freiga Holding ApSFreiga Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Underskudd på DKK 709 Freiga Byg 2021 ApSFreiga Byg 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2023Underskudd på DKK 32.026 Freiga Ejendomme ApSFreiga Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2022Gatis Freimanis forlater ledelsenGATIS FREIMANIS HOLDING ApSGatis Freimanis forlater ledelsen for GATIS FREIMANIS HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
18. januar 2022Endring i eierkretsenGATIS FREIMANIS HOLDING ApSGatis Freimanis er ikke lenger registrert som reell eier av GATIS FREIMANIS HOLDING ApS.Se mere
31. desember 2021Underskudd på DKK 645.259 Freiga Holding ApSFreiga Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2021Underskudd på DKK 10.288 Freiga Ejendomme ApSFreiga Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. februar til 30. juni. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2021Overskudd på DKK 867.021 Freiga Byg 2021 ApSFreiga Byg 2021 ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. januar til 30. juni. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Gatis Freimanis forlater styretTW Byggeri ApSGatis Freimanis forlater styret for TW Byggeri ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
23. februar 2021Overskudd på DKK 16.183 TW Byggeri ApSTW Byggeri ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. oktober 2019 til 31. desember 2020. Gatis Freimanis er medlem av styret.Se mere
15. februar 2021StiftelseFreiga Ejendomme ApSFreiga Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2021Ny bransje: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.Freiga Holding ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2021Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberFreiga Holding ApSTidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2021Nytt navn: Freiga Holding ApSFreiga Byg ApSFreiga Byg ApS skifter navn til Freiga Holding ApS. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2021StiftelseFreiga Byg 2021 ApSFreiga Byg 2021 ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.GATIS FREIMANIS HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2020Overskudd på DKK 484.562 Freiga Byg ApSFreiga Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Gatis Freimanis er medlem af ledelsen.Se mere