27. juni 2017Gawie Murray Nienaber forlater styretTINKOFF SPORT A/SGawie Murray Nienaber forlater styret for TINKOFF SPORT A/S etter en periode på 4 år.Se mere
20. juni 2017Regnskap for 2016 offentligjortTINKOFF SPORT A/STINKOFF SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
3. januar 2017AdresseendringTINKOFF SPORT A/STINKOFF SPORT A/S flytter fra Hørsholm til Kgs. Lyngby. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
21. juni 2016Overskudd på EUR 643.626 TINKOFF SPORT A/STINKOFF SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
24. juni 2015Overskudd på EUR 333.289 TINKOFF SPORT A/STINKOFF SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
19. mars 2015Tina Birkeslund blir med i styretTINKOFF SPORT A/STina Birkeslund erstatter Jens Peder Tanderup i styret for TINKOFF SPORT A/S etter en periode på 11 år. Gawie Murray Nienaber er fortsatt styreleder.Se mere
26. november 2014AdresseendringTINKOFF SPORT A/STINKOFF SPORT A/S flytter fra Kgs.Lyngby til Hørsholm. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
19. juni 2014Regnskap for 2013 offentligjortTINKOFF SPORT A/STINKOFF SPORT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
2. desember 2013Stefano Feltrin blir med i styretTINKOFF SPORT A/SStefano Feltrin erstatter Bjarne Lykkegård Riis i styret for TINKOFF SPORT A/S etter en periode på 6 måneder. Gawie Murray Nienaber er fortsatt styreleder.Se mere
2. desember 2013Bjarne Lykkegård Riis forlater ledelsenTINKOFF SPORT A/SBjarne Lykkegård Riis forlater ledelsen for TINKOFF SPORT A/S etter en periode på 6 måneder. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
2. desember 2013Stefano Feltrin blir adm. direktørTINKOFF SPORT A/SStefano Feltrin blir adm. direktør i TINKOFF SPORT A/S. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
2. desember 2013Nytt navn: TINKOFF SPORT A/SRIIS CYCLING A/SRIIS CYCLING A/S skifter navn til TINKOFF SPORT A/S. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
18. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortRIIS CYCLING A/SRIIS CYCLING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere
23. mai 2013Gawie Murray Nienaber blir med i styretRIIS CYCLING A/SGawie Murray Nienaber blir med i styret for RIIS CYCLING A/S.Se mere
23. mai 2013Bjarne Lykkegård Riis blir med i ledelsenRIIS CYCLING A/SBjarne Lykkegård Riis erstatter Trey Hartley Greenwood i ledelsen for RIIS CYCLING A/S etter en periode på 5 år. Gawie Murray Nienaber er styreleder.Se mere