24. februar 2017Geir Aasgaard Hansen forlater styretSCADMAT DANMARK A/SGeir Aasgaard Hansen forlater styret for SCADMAT DANMARK A/S etter en periode på 29 år.Se mere
29. september 2016AdresseendringSCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S flytter fra Horsens til Virum. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
29. februar 2016Underskudd på DKK 1,1 mio.SCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
12. mai 2015Steen Feddersen forlater styretSCADMAT DANMARK A/SSteen Feddersen forlater styret for SCADMAT DANMARK A/S etter en periode på 27 år. Geir Aasgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mars 2015Underskudd på DKK 302.312 SCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
27. februar 2014Underskudd på DKK 51.197 SCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
5. mars 2013Underskudd på DKK 459.814 SCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
29. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortSCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
8. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortSCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
26. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortSCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2009Flemming Bruhn blir med i styretFONDEN ØSTDANSK TURISMEFlemming Bruhn erstatter Geir Aasgaard Hansen i styret for FONDEN ØSTDANSK TURISME etter en periode på 2 år.Se mere
6. oktober 2009Jens Ole Eskling blir med i styretFONDEN ØSTDANSK TURISMEJens Ole Eskling erstatter Jens Arne Worsøe i styret for FONDEN ØSTDANSK TURISME etter en periode på 3 år. Geir Aasgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFONDEN ØSTDANSK TURISMEFONDEN ØSTDANSK TURISME offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
27. februar 2009Regnskap for 2008 offentligjortSCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2008Henrik Toft Jensen blir ny styrelederFONDEN ØSTDANSK TURISMEHenrik Toft Jensen erstatter Georg Johannes Christoffersen som styreleder hos FONDEN ØSTDANSK TURISME etter en periode på 2 år. Geir Aasgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. oktober 2008John Alexander Seymour Munro blir med i styretFONDEN ØSTDANSK TURISMEJohn Alexander Seymour Munro erstatter Steffen Stræde i styret for FONDEN ØSTDANSK TURISME etter en periode på 2 år. Geir Aasgaard Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortFONDEN ØSTDANSK TURISMEFONDEN ØSTDANSK TURISME offentliggjør regnskap for perioden 22. november 2006 til 31. desember 2007. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortSCADMAT DANMARK A/SSCADMAT DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrSCADMAT DANMARK A/STidligere bransje: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermedFONDEN ØSTDANSK TURISMETidligere bransje: Turistbureauer. Geir Aasgaard Hansen er medlem av styret.Se mere