30. maiOverskudd på DKK 581.900 STENI DANMARK A/SSTENI DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Geir Olav Farstad er styreleder.Se mere
10. juli 2023Overskudd på DKK 265.228 STENI DANMARK A/SSTENI DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Geir Olav Farstad er styreleder.Se mere
28. oktober 2022AdresseendringSTENI DANMARK A/SSTENI DANMARK A/S flytter fra Køge til Vallensbæk Strand. Geir Olav Farstad er styreleder.Se mere
13. september 2022Claus Bøgeskov Larsen blir med i styretSTENI DANMARK A/SClaus Bøgeskov Larsen erstatter Karsten Marott Hansen i styret for STENI DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Geir Olav Farstad er fortsatt styreleder.Se mere
1. september 2022Claus Bøgeskov Larsen blir med i ledelsenSTENI DANMARK A/SClaus Bøgeskov Larsen blir med i ledelsen for STENI DANMARK A/S. Geir Olav Farstad er styreleder.Se mere
31. august 2022Karsten Marott Hansen forlater ledelsenSTENI DANMARK A/SKarsten Marott Hansen forlater ledelsen for STENI DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Geir Olav Farstad er styreleder.Se mere
11. april 2022Overskudd på DKK 273.568 STENI DANMARK A/SSTENI DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Geir Olav Farstad er styreleder.Se mere
18. mars 2022 · Dagbladet LicitationenÆndringer i toppen i bygge- og anlægsbranchen - uge 11Steni Danmark A/S Geir Olav Farstad er indtrådt som bestyrelsesformand hos Steni Danmark A/S i stedet for Jan Halvard Aas Møller. Les artikkel
27. september 2021Geir Olav Farstad blir med i styretSTENI DANMARK A/SGeir Olav Farstad blir med i styret for STENI DANMARK A/S.Se mere