26. april 2012Geir Utne Berg forlater styretCON RETAIL 1 A/SGeir Utne Berg forlater styret for CON RETAIL 1 A/S etter en periode på 9 år.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
9. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2009AdresseendringCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S flytter til ny adresse i Kolding. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
21. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: TøjforretningerCON RETAIL 1 A/STidligere bransje: Herretøjsforretninger. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
8. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
3. november 2005Reinholdt Thorvald Bjelland blir med i styretCON RETAIL 1 A/SReinholdt Thorvald Bjelland erstatter Asbjørn Fjeldheim i styret for CON RETAIL 1 A/S etter en periode på 2 år. Geir Utne Berg er fortsatt styremedlem.Se mere
21. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
5. juli 2004Regnskap for 2003 offentligjortCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S offentliggjør regnskap for perioden 29. september 2003 til 31. desember 2003. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2003Ny bransje: HerretøjsforretningerCON RETAIL 1 A/STidligere bransje: Uoplyst. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere
29. september 2003StiftelseCON RETAIL 1 A/SCON RETAIL 1 A/S stiftes i bransjen uoplyst. Geir Utne Berg er medlem av styret.Se mere