14. februar 2017Georges Azevedo forlater styretWILSON DENMARK HOLDING A/SGeorges Azevedo forlater styret for WILSON DENMARK HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
7. juni 2016Overskudd på DKK 46 mio.WILSON DENMARK HOLDING A/SWILSON DENMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Georges Azevedo er styreleder.Se mere
3. juli 2015Regnskap for 2014 offentligjortWILSON DENMARK HOLDING A/SWILSON DENMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Georges Azevedo er styreleder.Se mere
29. mai 2015Allan Geert Nielsen slutter som adm. direktørWILSON DENMARK HOLDING A/SAllan Geert Nielsen slutter som adm. direktør i WILSON DENMARK HOLDING A/S. Georges Azevedo er styreleder.Se mere
29. mai 2015Allan Geert Nielsen forlater styretWILSON DENMARK HOLDING A/SAllan Geert Nielsen forlater styret for WILSON DENMARK HOLDING A/S etter en periode på 8 år. Georges Azevedo er fortsatt styreleder.Se mere
22. juli 2014Regnskap for 2013 offentligjortWILSON DENMARK HOLDING A/SWILSON DENMARK HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Georges Azevedo er styreleder.Se mere
1. juli 2014Thomas Hansen blir med i styretWILSON DENMARK HOLDING A/SThomas Hansen erstatter Tommy Kjell Kalin i styret for WILSON DENMARK HOLDING A/S etter en periode på 1 år. Georges Azevedo er fortsatt styreleder.Se mere
7. januar 2014Georges Azevedo blir ny styrelederWILSON DENMARK HOLDING A/SGeorges Azevedo erstatter Arne Peter Vallenthin som styreleder hos WILSON DENMARK HOLDING A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere