10. juliGeorgeta Lungu forlater ledelsenPropertyMonkies ApSGeorgeta Lungu forlater ledelsen for PropertyMonkies ApS etter en periode på 6 år.Se mere
10. juliEndring i eierkretsenPropertyMonkies ApSGeorgeta Lungu er ikke lenger registrert som reell eier av PropertyMonkies ApS.Se mere
4. juliJens Michael Engelbrecht Madsen forlater ledelsenPropertyMonkies ApSJens Michael Engelbrecht Madsen forlater ledelsen for PropertyMonkies ApS etter en periode på 6 år. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliEndring i eierkretsenPropertyMonkies ApSJens Michael Engelbrecht Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av PropertyMonkies ApS. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 87.518 PropertyMonkies ApSPropertyMonkies ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Underskudd på DKK 325.727 PropertyMonkies ApSPropertyMonkies ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
17. november 2021Underskudd på DKK 846.391 PropertyMonkies ApSPropertyMonkies ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2021AdresseendringPropertyMonkies ApSPropertyMonkies ApS flytter fra København S til Hørsholm. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 2021Ny selskapsform AnpartsselskabPropertyMonkies ApSPropertyMonkies IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til PropertyMonkies ApS. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Underskudd på DKK 218.225 PropertyMonkies IVSPropertyMonkies IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2020AdresseendringPropertyMonkies IVSPropertyMonkies IVS flytter fra Rungsted Kyst til København S. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2020AdresseendringPropertyMonkies IVSPropertyMonkies IVS flytter fra Dronningmølle til Rungsted Kyst. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2019Underskudd på DKK 2.670 PropertyMonkies IVSPropertyMonkies IVS offentliggjør regnskap for perioden 8. juni 2018 til 30. juni. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2018StiftelsePropertyMonkies IVSPropertyMonkies IVS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Georgeta Lungu er medlem af ledelsen.Se mere