1. april 2005Gerhard Reiff Andreasen forlater styretG.A. RUSTFRI A/SGerhard Reiff Andreasen forlater styret for G.A. RUSTFRI A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. april 2005Gerhard Reiff Andreasen forlater styretG.A. HOLDING ApSGerhard Reiff Andreasen forlater styret for G.A. HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. april 2005Ralf Bramminge blir med i ledelsenG.A. RUSTFRI A/SRalf Bramminge erstatter Gerhard Reiff Andreasen i ledelsen for G.A. RUSTFRI A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. april 2005Ralf Bramminge blir med i ledelsenG.A. HOLDING ApSRalf Bramminge erstatter Gerhard Reiff Andreasen i ledelsen for G.A. HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
12. januar 2005Endring i eierkretsenG.A. HOLDING ApSRalf Bramminge registrert som reell eier av G.A. HOLDING ApS. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortG.A. HOLDING ApSG.A. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortG.A. RUSTFRI A/SG.A. RUSTFRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortG.A. RUSTFRI A/SG.A. RUSTFRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 31. desember 2002. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortG.A. HOLDING ApSG.A. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 31. desember 2002. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortG.A. RUSTFRI A/SG.A. RUSTFRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortG.A. HOLDING ApSG.A. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortG.A. HOLDING ApSG.A. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortG.A. RUSTFRI A/SG.A. RUSTFRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2001AdresseendringG.A. HOLDING ApSG.A. HOLDING ApS flytter fra Kastrup til Vallensbæk Strand. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2001AdresseendringG.A. RUSTFRI A/SG.A. RUSTFRI A/S flytter fra Kastrup til Vallensbæk Strand. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2001Trine Vode Bramminge blir med i styretG.A. HOLDING ApSTrine Vode Bramminge blir med i styret for G.A. HOLDING ApS. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortG.A. HOLDING ApSG.A. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortG.A. RUSTFRI A/SG.A. RUSTFRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortG.A. HOLDING ApSG.A. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar til 30. juni. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortG.A. RUSTFRI A/SG.A. RUSTFRI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Gerhard Reiff Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere