AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (DANMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Germain Urbain Lebeau er medlem af ledelsen.
AUCS COMMUNICATIONS SERVICES (DANMARK) A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Germain Urbain Lebeau er medlem af ledelsen.