30. augustGünther Berchtenbreiter blir med i styretKA. INTERIØR A/SGünther Berchtenbreiter erstatter Erik Michael Wilhelm Kolb i styret for KA. INTERIØR A/S etter en periode på 1 år. Gernot Konrad Mang er fortsatt styreleder.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 24 mio.KA Furniture ApSKA Furniture ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gernot Konrad Mang er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliUnderskudd på DKK 1,8 mio.KA. INTERIØR A/SKA. INTERIØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gernot Konrad Mang er styreleder.Se mere
1. juliBjarke Vinding blir med i ledelsenKA. INTERIØR A/SBjarke Vinding blir med i ledelsen for KA. INTERIØR A/S. Gernot Konrad Mang er styreleder.Se mere
29. maiKristian Bonde blir adm. direktørKA. INTERIØR A/SKristian Bonde erstatter Rene Heiselberg Pedersen som adm. direktør i KA. INTERIØR A/S. Gernot Konrad Mang er styreleder.Se mere
22. maiKristian Bonde blir med i styretKA. INTERIØR A/SKristian Bonde erstatter Rene Heiselberg Pedersen i styret for KA. INTERIØR A/S etter en periode på 4 år. Gernot Konrad Mang er fortsatt styreleder.Se mere
22. august 2023Erik Michael Wilhelm Kolb blir med i styretKA. INTERIØR A/SErik Michael Wilhelm Kolb erstatter Niels Ackermann i styret for KA. INTERIØR A/S etter en periode på 5 år. Gernot Konrad Mang er fortsatt styreleder.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 11 mio.KA. INTERIØR A/SKA. INTERIØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gernot Konrad Mang er styreleder.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 424.656 KA Furniture ApSKA Furniture ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gernot Konrad Mang er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2023Gernot Konrad Mang blir ny styrelederKA. INTERIØR A/SGernot Konrad Mang erstatter Elmar Edwin Duffner som styreleder hos KA. INTERIØR A/S etter en periode på 5 år.Se mere
14. juni 2023Gernot Konrad Mang blir med i ledelsenKA Furniture ApSGernot Konrad Mang erstatter Elmar Edwin Duffner i ledelsen for KA Furniture ApS etter en periode på 5 år.Se mere