2. juliAdresseendringRealMæglerne Hjørring ApSRealMæglerne Hjørring ApS flytter til ny adresse i Hjørring. Gert Tage Ritter eier 30,6% av virksomheten.Se mere
26. februarUnderskudd på DKK 360.391 GR INVEST LØKKEN A/SGR INVEST LØKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
26. februarOverskudd på DKK 9.619 JR TEKNIK A/SJR TEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
25. februarUnderskudd på DKK 2.106 LØKKEN BOLIGINVEST AF 2007 ApSLØKKEN BOLIGINVEST AF 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
25. februarOverskudd på DKK 127.657 RITTER HOLDING LØKKEN ApSRITTER HOLDING LØKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
25. februarUnderskudd på DKK 197.745 Litorina ApSLitorina ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
19. februarOverskudd på DKK 465.052 Bolignes A/SBolignes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Tage Ritter eier 51% av virksomheten.Se mere
19. februarUnderskudd på DKK 471.521 RealMæglerne Hals ApSRealMæglerne Hals ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Tage Ritter eier 31% av virksomheten.Se mere
16. februarOverskudd på DKK 654.157 RealMæglerne Hjørring ApSRealMæglerne Hjørring ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Gert Tage Ritter eier 30,6% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenRealMæglerne Hjørring ApSGert Tage Ritter reduserer sitt reelle eierskap av RealMæglerne Hjørring ApS.Se mere
1. november 2023Mikkel Elgaard Padkjær blir med i styretRealMæglerne Hals ApSMikkel Elgaard Padkjær blir med i styret for RealMæglerne Hals ApS. Gert Tage Ritter eier 31% av virksomheten.Se mere
1. november 2023Endring i eierkretsenRealMæglerne Hals ApSGert Tage Ritter reduserer sitt reelle eierskap av RealMæglerne Hals ApS.Se mere
30. mars 2023Endring i eierkretsenVESTKYSTMÆGLEREN A/SGert Tage Ritter er ikke lenger registrert som reell eier av VESTKYSTMÆGLEREN A/S.Se mere
3. mars 2023Underskudd på DKK 582.161 GR INVEST LØKKEN A/SGR INVEST LØKKEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2023Overskudd på DKK 85.970 Litorina ApSLitorina ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2023Underskudd på DKK 215.318 JR TEKNIK A/SJR TEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2023Overskudd på DKK 90.506 RITTER HOLDING LØKKEN ApSRITTER HOLDING LØKKEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2023Underskudd på DKK 4.769 LØKKEN BOLIGINVEST AF 2007 ApSLØKKEN BOLIGINVEST AF 2007 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gert Tage Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2023Underskudd på DKK 417.040 RealMæglerne Hals ApSRealMæglerne Hals ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. april 2022 til 31. desember 2022. Gert Tage Ritter eier 51% av virksomheten.Se mere
27. februar 2023Overskudd på DKK 196.451 Bolignes A/SBolignes A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Gert Tage Ritter eier 51% av virksomheten.Se mere